Arnaud Philippe Francois Valleteau De Moulliac
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KRÜGER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.002' DKK KRÜGER A/S (2016) |
Største underskud: | -56.180' DKK KRÜGER A/S (2019) |
Største egenkapital: | 110.436' DKK KRÜGER A/S (2016) |
Største gæld: | 305.908' DKK KRÜGER A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KRÜGER A/S (3 år 11 måneder) |
Seed: 487386815
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2020 hos KRÜGER A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Arnaud Philippe Francois Valleteau De Moulliac i 6 måneder, inden stoppet den 20. oktober 2020.
I dag opererer virksomheden indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 3.958' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
KRÜGER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.10.2020
Tidslinje (4)
-
Navn ændret fra Arnaud Valleteau De Moulliac til Arnaud Philippe Francois Valleteau De Moulliac
Ændrede navnDato: 15.07.2024
Registreringsdato: 15.07.2024 -
KRÜGER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.2020
Registreringsdato: 21.10.2020 -
KRÜGER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.10.2020
Registreringsdato: 20.10.2020
Navnehistorik (2)
-
15.07.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 14.07.2024
Blå bog (fortsat)
Arnaud Philippe Francois Valleteau De Moulliac har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos KRÜGER A/S der præsenterede et underskud på 40.782' DKK.
Arnaud har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2020 til i dag hos KRÜGER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Arnaud' netværk er Leif Erik Bentsen.