Erik Henk Roddenhof
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2020 (4 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BERLINGSKE MEDIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 86.044' DKK BERLINGSKE MEDIA A/S (2019) |
Største underskud: | -41.182' DKK BERLINGSKE MEDIA A/S (2015) |
Største egenkapital: | 900.803' DKK BERLINGSKE MEDIA A/S (2023) |
Største gæld: | 779.699' DKK BERLINGSKE MEDIA A/S (2015) |
Flest årsværk: | 756 årsværk hos BERLINGSKE MEDIA A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BERLINGSKE MEDIA A/S (2 år 5 måneder) |
Seed: 1786006727
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2020 i BERLINGSKE MEDIA A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Erik Henk Roddenhof i 1 år 2 måneder, inden stoppet d. 1. juli 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen udgivelse af distrikts- og annonceblade. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 43.103' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
BERLINGSKE MEDIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.03.2022
Tidslinje (5)
-
BERLINGSKE MEDIA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2022
Registreringsdato: 23.03.2022 -
BERLINGSKE MEDIA A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022 -
BERLINGSKE MEDIA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2021
Registreringsdato: 02.07.2021
Blå bog (fortsat)
Erik Henk Roddenhof har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i BERLINGSKE MEDIA A/S der præsenterede et overskud på 79.829' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 5 måneder fra 2022 til i dag hos BERLINGSKE MEDIA A/S.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Michael Bjerregaard.