Marie Sophie Duckert
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 2020 (4 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ORCHESTRA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 103.876' DKK P/S Obton REIT Secondo (2023) |
Største underskud: | -3.150' DKK J. DUCKERT HOLDING A/S (2018) |
Største egenkapital: | 249.946' DKK J. DUCKERT HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 189.414' DKK P/S Obton REIT Secondo (2022) |
Flest årsværk: | 73 årsværk hos PEOPLEGROUP A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RELATIONSPEOPLE A/S (4 år 3 måneder) |
Seed: 186215464
Det startede i 2020 hos ORCHESTRA A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Marie Sophie Duckert i 2 år 5 måneder, før stoppet d. 11. november 2022.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor reklamebureauer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 10.253' DKK.
Direktørposter (4)
-
PEOPLEGROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2021 -
HOLDINGSELSKABET AF 8. MAJ 2002 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2021 -
J. DUCKERT HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2021 -
Duckert Familie Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2024
Bestyrelsesposter (10)
-
PEOPLEGROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2021 -
HOLDINGSELSKABET AF 8. MAJ 2002 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.08.2021 -
J. DUCKERT HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2021 -
RELATIONSPEOPLE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2020 -
ARTPEOPLE HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.08.2021 -
BUZAU SKOVDISTRIKT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.08.2021 -
Offbeat Production A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.08.2021 -
PeopleGroup Five A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 05.07.2021 -
P/S Obton REIT Secondo
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2021 -
Duckert Familie Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (36)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2000 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
Duckert Familie Holding A/S
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
Duckert Familie Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024
Blå bog (fortsat)
Marie har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
16.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
25.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.08.2021 - Stadig aktiv
Direktør
10.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Marie Sophie Duckert er desuden ejer af holdingselskabet Duckert Familie Holding A/S (ejer pt. 25%). Gennem holdingselskabet Duckert Familie Holding A/S ejes der også andele i samt .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Marie Sophie Duckert, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Marie Sophie Duckert har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos P/S Obton REIT Secondo der præsenterede et overskud på 103.876' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos HOLDINGSELSKABET AF 8. MAJ 2002 A/S der præsenterede et underskud på 1.182' DKK.
Marie har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 3 måneder fra 2020 til i dag hos RELATIONSPEOPLE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 103.876' DKK (P/S Obton REIT Secondo).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.182' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 8. MAJ 2002 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 249.946' DKK (J. DUCKERT HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 125' DKK (PeopleGroup Five A/S).
En af de forbindelser som går igen i Marie' netværk er Boet Efter Jan Duckert.