Kathleen Jessen
Erhvervsaktiv siden: | 8. jun. 2020 (4 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | TRIUMPH ESBJERG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.532' DKK CRUDEN BAY A/S (2014) |
Største underskud: | -1.286' DKK CRUDEN BAY A/S (2018) |
Største egenkapital: | 10.239' DKK CRUDEN BAY A/S (2014) |
Største gæld: | 2.169' DKK TRIUMPH ESBJERG A/S (2016) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TRIUMPH ESBJERG A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CRUDEN BAY A/S (4 år 3 måneder) |
Seed: 490186605
Erhvervskarrieren startede i 2020 i TRIUMPH ESBJERG A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kathleen Jessen i 3 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 25. august 2023.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 som viste et overskud på 614' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. november 2023.
Bestyrelsesposter (1)
-
CRUDEN BAY A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.06.2020
Tidslinje (3)
-
TRIUMPH ESBJERG A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.08.2023
Registreringsdato: 25.08.2023 -
CRUDEN BAY A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2020
Registreringsdato: 08.06.2020 -
TRIUMPH ESBJERG A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.06.2020
Registreringsdato: 08.06.2020
Blå bog (fortsat)
Kathleen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2020 - 25.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kathleen Jessen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i CRUDEN BAY A/S der præsenterede et overskud på 1.379' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i TRIUMPH ESBJERG A/S der præsenterede et underskud på 528' DKK.
Kathleen har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 3 måneder fra 2020 til i dag hos CRUDEN BAY A/S.
En af de forbindelser som går igen i Kathleen' netværk er Carsten Jessen.