Jonas Ellitsgaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 2020 (4 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vestergård v/ Jonas Ellitsgaard Jensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vestergård v/ Jonas Ellitsgaard Jensen (4 år 3 måneder) |
Seed: 1608141419
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2020 i Vestergård v/ Jonas Ellitsgaard Jensen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jonas Ellitsgaard Jensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jonas nu besiddet i 4 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor avl af smågrise.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vestergård v/ Jonas Ellitsgaard Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Agillix Fmba
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.06.2024
Tidslinje (4)
-
LandboNord (Nu: LandboNord F.M.B.A.)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Agri Nord / LandboNord F.M.B.A. (Nu: Agillix Fmba)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
LandboNord (Nu: LandboNord F.M.B.A.)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
23.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2024 - 12.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jonas har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 måneder fra 2024 til i dag hos Agillix Fmba.