Thorvald Spanggaard
Erhvervsaktiv siden: | 17. jun. 2020 (4 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | EE MSF ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EE MSF ApS (4 år 2 måneder) |
Seed: 1558603422
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2020 hos EE MSF ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Thorvald Spanggaard i 4 år 2 måneder, inden stoppet den 19. august 2024.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 19. august 2024.
Direktørposter (1)
-
EE UK Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
EE Latvia ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2024 -
EE Estonia ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
EE MSF ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
EE Latvia ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
EE UK Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024
Blå bog (fortsat)
Thorvald har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.06.2020 - 19.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Thorvald har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 2 måneder fra 2020 til 2024 hos EE MSF ApS.
En af de forbindelser som går igen i Thorvald' netværk er Knud Erik Andersen.