David Edward Harry Carter
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2020 (4 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DTCH HOLDING APS (Ejer) |
Største overskud: | 314.609' DKK DTCH HOLDING APS (2023) |
Største underskud: | -498' DKK MFT Energy 6 ApS (2019) |
Største egenkapital: | 212.818' DKK DTCH HOLDING APS (2023) |
Største gæld: | 2.342' DKK DTCH HOLDING APS (2023) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos DTCH HOLDING APS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af DTCH HOLDING APS (4 år 2 måneder) |
Seed: 170403660
Det hele startede for alvor en dag i 2020 i DTCH HOLDING APS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af David Edward Harry Carter og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har David nu bestreddet i 2 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 314.609' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DTCH Holding II ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
DTCH HOLDING APS
Via DTCH Holding II ApS -
Komplementarselskabet 17032023 ApS
Via DTCH HOLDING APS -
17032023 K/S
Via Komplementarselskabet 17032023 ApS -
Komplementarselskabet 25062023 ApS
Via DTCH HOLDING APS -
25062023 P/S
Via Komplementarselskabet 25062023 ApS -
ATP Private Equity Partners VIII B K/S
Via 25062023 P/S
Direktørposter (2)
-
DTCH HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
DTCH Holding II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
MFT Energy 6 ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
MFT Energy 6 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
Head in the clouds ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2023
Registreringsdato: 28.06.2023
Blå bog (fortsat)
David har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.08.2020 - 22.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
26.06.2023 - 28.06.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.06.2023 - 26.06.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2020 - 12.06.2023
Direktør og Reel ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
David Edward Harry Carter er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DTCH Holding II ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 61.976' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet DTCH HOLDING APS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for David Edward Harry Carter, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DTCH HOLDING APS kunne offentliggøre et overskud på 314.609' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor DTCH HOLDING APS kunne offentliggøre et underskud på 11' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 314.609' DKK (DTCH HOLDING APS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (DTCH Holding II ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 212.818' DKK (DTCH HOLDING APS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 61.976' DKK (DTCH Holding II ApS).
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Jacob Vald Guldberg.