Peter Agger
Erhvervsaktiv siden: | 3. jul. 2020 (4 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Optimus Invest ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -976' DKK MTI Caretag Invest 2 A/S (2022) |
Største egenkapital: | 30.042' DKK MTI Biograil Invest A/S (2021) |
Største gæld: | 6.349' DKK MTI Caretag Invest 2 A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Optimus Invest ApS (4 år 2 måneder) |
Seed: 1826038590
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2020 hos Optimus Invest ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Dorte Birkebæk Agger at Peter Agger stiftede Optimus Invest ApS den dag i juli 2020. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Peter nu bestreddet i 3 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2022-23 kunne vise et underskud på 10' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Optimus Invest ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
MTI Biograil Invest A/S
Via Optimus Invest ApS -
Biograil ApS
Via MTI Biograil Invest A/S -
MTI Caretag Invest 2 A/S
Via Optimus Invest ApS -
CARETAG ApS
Via MTI Caretag Invest 2 A/S
Bestyrelsesposter (2)
-
MTI Biograil Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2023 -
MTI Caretag Invest 2 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Optimus Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2024
Registreringsdato: 15.02.2024 -
MTI Caretag Invest 2 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
MTI Biograil Invest A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.07.2023 - Stadig aktiv
Ejer
07.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Optimus Invest ApS -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2023 - Stadig aktiv
Ejer
12.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Optimus Invest ApS -
Stifter og Direktør
03.07.2020 - 15.02.2024
Ejer
03.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 46%
Peter Agger er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Optimus Invest ApS (ejer pt. 46%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 42' DKK. Igennem holdingselskabet Optimus Invest ApS har Peter derfor også ejerandele i MTI Biograil Invest A/S (5-9.99%) samt MTI Caretag Invest 2 A/S (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Peter Agger, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Optimus Invest ApS kunne offentliggøre et underskud på 11' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 237' DKK (MTI Biograil Invest A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.579' DKK (MTI Biograil Invest A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.494' DKK (MTI Caretag Invest 2 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Dorte Birkebæk Agger.