Linda Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jul. 2020 (4 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HFEK Finans ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 43.222' DKK K.D.S. INVEST A/S (2022-23) |
Største underskud: | -24.642' DKK DAN-WEB MACHINERY A/S (Nu: ANDRITZ DAN-WEB A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 160.534' DKK K.D.S. INVEST A/S (2022-23) |
Største gæld: | 38.372' DKK DAN-WEB MACHINERY A/S (Nu: ANDRITZ DAN-WEB A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos DAN-WEB MACHINERY A/S (Nu: ANDRITZ DAN-WEB A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Industrisliberiet A/S (4 år 2 måneder) |
Seed: 153808917
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2020 ved HFEK Finans ApS (tidligere HFEK Finans A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Linda Hansen i 1 måned, før stoppet den 1. september 2020.
I dag arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 9' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lindas Regnskabsservice v/Linda Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
Industrisliberiet A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2020 -
K.D.S. INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2021 -
K.D.S. EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2021
Tidslinje (12)
-
K.D.S. Boligejendomme A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
Lindas Regnskabsservice v/Linda Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023 -
DAN-WEB MACHINERY A/S (Nu: ANDRITZ DAN-WEB A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023
Blå bog (fortsat)
Linda har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2021 - 19.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Linda Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved K.D.S. INVEST A/S der præsenterede et overskud på 43.222' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved DAN-WEB MACHINERY A/S (Nu: ANDRITZ DAN-WEB A/S) der præsenterede et underskud på 24.642' DKK.
Linda har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 2 måneder fra 2020 til i dag hos Industrisliberiet A/S.
En af de forbindelser som går igen i Linda' netværk er Kurt Dam Sørensen.