Rasmus Untidt
Erhvervsaktiv siden: | 10. aug. 2020 (4 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ENEMÆRKE & PETERSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 370.200' DKK MT Højgaard Danmark A/S (2015) |
Største underskud: | -558.800' DKK MT Højgaard Danmark A/S (2018) |
Største egenkapital: | 998.900' DKK MT Højgaard Danmark A/S (2015) |
Største gæld: | 2.359.300' DKK MT Højgaard Danmark A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ENEMÆRKE & PETERSEN A/S (4 år 1 måned) |
Seed: 1375695670
Karrieren som erhvervsperson startede i 2020 ved ENEMÆRKE & PETERSEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Rasmus Untidt nu bestreddet i 4 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 133.826' DKK.
Direktørposter (1)
-
MT Højgaard Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2022
Bestyrelsesposter (9)
-
Selskabet af 24. marts 1982 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.12.2023 -
ENEMÆRKE & PETERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.08.2020 -
MT Højgaard Danmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 04.01.2023 -
MT HØJGAARD GRØNLAND ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.01.2023 -
ARSSARNERIT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.02.2024 -
MT Højgaard Property Development A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.2020 -
MT Højgaard International A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.01.2023 -
MTHI Projects A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.03.2024 -
Administrationsselskabet af 1. oktober 2007 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.01.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
Selskabet af 10. juni 2015 ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
Selskabet af 10. juni 2015 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
MTHI Projects A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Rasmus Untidt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved MT Højgaard Danmark A/S der præsenterede et overskud på 272.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved MT Højgaard International A/S der præsenterede et underskud på 248.792' DKK.
Rasmus har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 1 måned fra 2020 til i dag hos ENEMÆRKE & PETERSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 272.000' DKK (MT Højgaard Danmark A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 248.792' DKK (MT Højgaard International A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 898.000' DKK (MT Højgaard Danmark A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.183' DKK (MT Højgaard International A/S).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Henrik Mielke.