Mads Lykke Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 12. aug. 2020 (4 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Mads Lykke Rasmussen Aps (Direktør) |
Største overskud: | 1.520' DKK Gerner Frost Hundested ApS (Nu: Lykke & Ørsted Hundested ApS) (2020) |
Største underskud: | -381' DKK Gerner Frost Frederiksværk ApS (Nu: Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 1.622' DKK Mads Lykke Rasmussen Aps (2023) |
Største gæld: | 2.899' DKK Gerner Frost Frederiksværk ApS (Nu: Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Gerner Frost Frederiksværk ApS (Nu: Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af Mads Lykke Rasmussen Aps (4 år 1 måned) |
Seed: 1447378126
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2020 ved Mads Lykke Rasmussen Aps med titlen som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Mads Lykke Rasmussen nu bestreddet i 4 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 193' DKK.
Direktørposter (3)
-
Lykke & Ørsted Hundested ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2021 -
Mads Lykke Rasmussen Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2020 -
Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.04.2021
Registreringsdato: 07.04.2021 -
Lykke & Ørsted Hundested ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.04.2021
Registreringsdato: 07.04.2021 -
Mads Lykke Rasmussen Aps
Tilknyttet som direktørDato: 12.08.2020
Registreringsdato: 12.08.2020
Blå bog (fortsat)
Mads har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.03.2021 - 30.06.2022
Direktør
07.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
17.03.2021 - 30.06.2022
Direktør
07.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Mads Lykke Rasmussen Aps kunne offentliggøre et overskud på 1.411' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Gerner Frost Hundested ApS (Nu: Lykke & Ørsted Hundested ApS) kunne offentliggøre et underskud på 39' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 213' DKK (Gerner Frost Frederiksværk ApS (Nu: Lykke & Ørsted Frederiksværk ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 39' DKK (Gerner Frost Hundested ApS (Nu: Lykke & Ørsted Hundested ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.622' DKK (Mads Lykke Rasmussen Aps).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 73' DKK (Gerner Frost Hundested ApS (Nu: Lykke & Ørsted Hundested ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Matilde Ørsted.