Sebastian Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 2020 (4 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | COMPLET LEASING A/S (Ejer) |
Største overskud: | 140' DKK COMPLET LEASING A/S (2021) |
Største underskud: | -218' DKK COMPLET LEASING A/S (2020) |
Største egenkapital: | 436' DKK COMPLET LEASING A/S (2016) |
Største gæld: | 8.732' DKK COMPLET LEASING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af COMPLET LEASING A/S (4 år) |
Seed: 1382347140
Det begyndte den dag i 2020 ved COMPLET LEASING A/S i hvervet som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Sebastian Rasmussen købte sig ind i virksomheden den 31. juli 2020 og fik en ejerandel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Sebastian af: Henrik Vad, CL GRUPPEN ApS, VAN KLEEF ApS og DY Invest ApS. Rollen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem har Sebastian nu besiddet i 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VIANOVA INTERNATIONAL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
COMPLET LEASING A/S
Via VIANOVA INTERNATIONAL ApS -
SILVERBACK Sportsgym & Fysioterapi ApS
Via VIANOVA INTERNATIONAL ApS -
Blue Moon ApS
Via VIANOVA INTERNATIONAL ApS
Direktørposter (3)
-
VIANOVA INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2020 -
COMPLET LEASING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2020 -
Blue Moon ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
COMPLET LEASING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
COMPLET LEASING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Blue Moon ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.09.2023
Registreringsdato: 28.09.2023 -
COMPLET LEASING A/S (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021
Blå bog (fortsat)
Sebastian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer og Direktør
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.07.2020 - 01.06.2021
Direktør
18.08.2020 - 13.09.2020
Direktør
14.09.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor COMPLET LEASING A/S landede et overskud på 140' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor COMPLET LEASING A/S landede et underskud på 218' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Sebastian' netværk er Christian Lundgaard.