Frederikke Salling Glerup Dahl
Erhvervsaktiv siden: | 24. aug. 2020 (4 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Mewalii Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 29' DKK Mewalii Holding ApS (2017) |
Største underskud: | -845' DKK Mewalii ApS (2023) |
Største egenkapital: | 396' DKK Mewalii ApS (2020-21) |
Største gæld: | 1.998' DKK Mewalii Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Mewalii ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mewalii Holding ApS (4 år 1 måned) |
Seed: 2078016798
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2020 ved Mewalii Holding ApS som Ejer og Direktør. Frederikke Salling Glerup Dahl købte en andel af virksomheden den 24. august 2020 og fik en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Frederikke af: Janne Dagmar Westergaard og Simone Margarethe Westergaard. Rollen som Ejer og Direktør har Frederikke nu besiddet i 4 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 4 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mewalii Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mewalii ApS
Via Mewalii Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Mewalii Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2020 -
Mewalii ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Mewalii ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2024
Tidslinje (6)
-
Mewalii ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
Mewalii ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
Mewalii ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.11.2020
Registreringsdato: 18.11.2020
Blå bog (fortsat)
Frederikke har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
24.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
20.09.2020 - 17.11.2020
Direktør
20.09.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.11.2020 - 24.05.2023
Bestyrelsesmedlem
18.11.2020 - 31.05.2023
Reel ejer
25.05.2023 - 20.05.2024
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5%
Frederikke Salling Glerup Dahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mewalii Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 46' DKK. Igennem sit holdingselskab Mewalii Holding ApS har Frederikke dermed også ejerandele i Mewalii ApS (66.66-89.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Frederikke Salling Glerup Dahl, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Mewalii ApS fremviste et underskud på 845' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 845' DKK (Mewalii ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 46' DKK (Mewalii Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.168' DKK (Mewalii ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frederikke' netværk er Simone Margarethe Westergaard.