Rolf Ernst Torsøe
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 2020 (4 år) |
Karrieren startede hos: | SI II A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 335.893' DKK CONSCIA A/S (2018-19) |
Største underskud: | -132.514' DKK Capnor Connery BidCo A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.658.837' DKK SI I A/S (2020-21) |
Største gæld: | 2.212.871' DKK Capnor Connery BidCo A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 907 årsværk hos Capnor Connery HoldCo A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SITEIMPROVE A/S (3 år 1 måned) |
Seed: 1629049269
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2020 ved SI II A/S (tidligere BC of 26 August 2020 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Rolf Ernst Torsøe i 2 måneder, før stoppet den 30. oktober 2020.
I dag arbejder virksomheden med kombinerede administrationsserviceydelser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 7.829' DKK.
Bestyrelsesposter (9)
-
SITEIMPROVE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.08.2021 -
CONSCIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
AX IV CON ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
Capnor Connery HoldCo A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
Capnor Connery BidCo A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
Capnor Connery MidCo A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2023 -
Siteimprove Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2023 -
SI II A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.03.2024 -
SI I A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.03.2024
Tidslinje (19)
-
SI I A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024 -
SI II A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024 -
SI I A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024
Blå bog (fortsat)
Rolf har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Rolf Ernst Torsøe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved CONSCIA A/S der præsenterede et overskud på 20.535' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved Capnor Connery BidCo A/S der præsenterede et underskud på 123.979' DKK.
Rolf har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 1 måned fra 2021 til i dag hos SITEIMPROVE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 20.535' DKK (CONSCIA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 123.979' DKK (Capnor Connery BidCo A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.658.786' DKK (SI I A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 341.946' DKK (AX IV CON ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rolf' netværk er Morten Marc Hübbe.