Jose Oriol Escudé Fornes
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2020 (4 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CHEMINOVA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 508.002' DKK CHEMINOVA A/S (2015) |
Største underskud: | -922.273' DKK CHEMINOVA A/S (2023) |
Største egenkapital: | 3.889.247' DKK CHEMINOVA A/S (2022) |
Største gæld: | 5.184.389' DKK CHEMINOVA A/S (2014) |
Flest årsværk: | 2.295 årsværk hos CHEMINOVA A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FMC A/S (4 år) |
Seed: 2025893832
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2020 i CHEMINOVA A/S med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jose Oriol Escudé Fornes i 1 år, før fratrædelsen d. 31. august 2021.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 922.273' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
FMC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2020
Tidslinje (3)
-
CHEMINOVA A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
FMC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020 -
CHEMINOVA A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.08.2020
Registreringsdato: 01.08.2020
Blå bog (fortsat)
Jose har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.08.2020 - 31.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jose' netværk er Brian Joseph Blair.