Ulrik Lieberkind Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 2020 (4 år) |
Karrieren startede hos: | Lieberkind Nielsen Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 273' DKK Lieberkind Ejendomme og Rådgivning ApS (2023) |
Største underskud: | -838' DKK Lieberkind Ejendomme og Rådgivning ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 2.034' DKK Lieberkind Ejendomme og Rådgivning ApS (2022) |
Største gæld: | 2.665' DKK Lieberkind Ejendomme og Rådgivning ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Lieberkind Ejendomme og Rådgivning ApS (2 år) |
Seed: 1527484556
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2020 ved Lieberkind Nielsen Holding ApS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med kollegaen Nicoline Nielsen at Ulrik Lieberkind Nielsen stiftede Lieberkind Nielsen Holding ApS den dag i september 2020. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Ulrik nu besiddet i 2 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 2 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 230' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lieberkind Nielsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lieberkind Ejendomme og Rådgivning ApS
Via Lieberkind Nielsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lieberkind Nielsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2024 Ny -
Lieberkind Ejendomme og Rådgivning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2024 Ny
Tidslinje (7)
-
Lieberkind Nielsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.09.2024
Registreringsdato: 07.09.2024 -
Lieberkind Ejendomme og Rådgivning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
Lieberkind Nielsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024
Blå bog (fortsat)
Ulrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.09.2020 - 10.10.2022
Reel ejer
01.08.2024 - Stadig aktiv
Direktør
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.10.2021 - 03.10.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
21.09.2020 - 03.10.2022
Ejer
01.08.2024 - Stadig aktiv
Direktør
07.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Ulrik Lieberkind Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lieberkind Nielsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 285' DKK. Gennem sit holdingselskab Lieberkind Nielsen Holding ApS har Ulrik dermed også andele i Lieberkind Ejendomme og Rådgivning ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Ulrik Lieberkind Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 273' DKK (Lieberkind Ejendomme og Rådgivning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 285' DKK (Lieberkind Nielsen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 260' DKK (Lieberkind Ejendomme og Rådgivning ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Nicoline Lieberkind Nielsen.