Magnus Moesgaard Leth Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2020 (3 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Magnus Leth Nielsen Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.293' DKK EDC ERHVERV TRIO ApS (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.160' DKK EDC ERHVERV TRIO ApS (2020) |
Største gæld: | 4.976' DKK Magnus Leth Nielsen Holding ApS (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos EDC ERHVERV TRIO ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Magnus Leth Nielsen Holding ApS (3 år 11 måneder) |
Seed: 1027013708
Det begyndte for alvor dengang i 2020 ved Magnus Leth Nielsen Holding ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Magnus Moesgaard Leth Nielsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Magnus nu besiddet i 3 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 3 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 838' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Magnus Leth Nielsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
EDC ERHVERV TRIO ApS
Via Magnus Leth Nielsen Holding ApS -
ES Trio ApS
Via Magnus Leth Nielsen Holding ApS -
MagJac Ejendomme ApS
Via Magnus Leth Nielsen Holding ApS
Direktørposter (4)
-
ES Trio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2023 -
EDC ERHVERV TRIO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.2022 -
MagJac Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2023 -
Magnus Leth Nielsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
ES Trio ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2023 -
EDC ERHVERV TRIO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ES Trio ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023 -
ES Trio ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2023
Registreringsdato: 21.04.2023 -
MagJac Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023
Blå bog (fortsat)
Magnus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.04.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Magnus Leth Nielsen Holding ApS -
Direktør og Reel ejer
13.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2021 - 31.12.2021
Bestyrelsesmedlem
07.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2022 - 21.03.2024
Direktør
07.01.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Magnus Moesgaard Leth Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Magnus Leth Nielsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.288' DKK. Igennem sit holdingselskab Magnus Leth Nielsen Holding ApS har Magnus dermed også ejerandele i EDC ERHVERV TRIO ApS (33.34-49.99%), ES Trio ApS (25-33.33%) og MagJac Ejendomme ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Magnus Moesgaard Leth Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MagJac Ejendomme ApS fremviste et overskud på 1.995' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.995' DKK (MagJac Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.168' DKK (ES Trio ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.288' DKK (Magnus Leth Nielsen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Magnus' netværk er Michael Møller.