Jens Mølgaard Falkner
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 2020 (4 år) |
Karrieren startede hos: | Tandlæge Falkner Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.373' DKK VIDEBÆK HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -3.037' DKK VIDEBÆK HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 43.084' DKK VIDEBÆK HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 47.445' DKK VIDEBÆK HOLDING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos I/S Tandlægerne af 5. november 2020 (Nu: I/S Tandklinikken Omhu) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tandlæge Falkner Holding ApS (4 år) |
Seed: 1204048443
Det startede i 2020 ved Tandlæge Falkner Holding ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Jens Mølgaard Falkner og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Jens nu bestreddet i 4 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor praktiserende tandlæger. Her 4 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 447' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tandlæge Falkner Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Mølgaard Falkner Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
I/S Tandklinikken Omhu
Via Tandlæge Falkner Holding ApSIkke offentliggjort -
VIDEBÆK HOLDING ApS
Via Mølgaard Falkner Holding ApS -
EDC MÆGLERNE VIDEBÆK EJENDOMSKONTOR A/S
Via VIDEBÆK HOLDING ApS -
VIDEBÆK INVEST A/S
Via VIDEBÆK HOLDING ApS -
Videbæk Ejendomme ApS
Via VIDEBÆK HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Tandlæge Falkner Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2020 -
I/S Tandklinikken Omhu
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2020 -
Mølgaard Falkner Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Familieholding ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021 -
Mølgaard Falkner Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021 -
Mølgaard Falkner Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
02.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
23.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.06.2021 - 02.09.2021
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
09.10.2020 - 28.06.2021
Ejerandel: 15-19.99%
Jens Mølgaard Falkner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mølgaard Falkner Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13' DKK. Gennem holdingselskabet Mølgaard Falkner Holding ApS har Jens derfor også andele i VIDEBÆK HOLDING ApS (15-19.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Mølgaard Falkner, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor VIDEBÆK HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 4.844' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Mølgaard Falkner Holding ApS kunne fremvise et underskud på 13' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.058' DKK (VIDEBÆK HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (Mølgaard Falkner Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.446' DKK (VIDEBÆK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13' DKK (Mølgaard Falkner Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Poul Erik Nielsen.