Henrik Mølgaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. okt. 2020 (3 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIDEBÆK HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.373' DKK VIDEBÆK HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -3.037' DKK VIDEBÆK HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 43.084' DKK VIDEBÆK HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 47.445' DKK VIDEBÆK HOLDING ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VIDEBÆK HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HenrikMN Holding ApS (3 år 1 måned) |
Seed: 2059225930
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2020 hos VIDEBÆK HOLDING ApS med titlen som Ejer. Henrik Mølgaard Nielsen købte en part af virksomheden d. 9. oktober 2020 og havde dermed en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Henrik af: Poul Erik Nielsen, Jakob Anker Nielsen, Pia Mølgaard Hockerup og 2 andre personer. Titlen som Ejer har Henrik nu bestreddet i 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen køb og salg af egen fast ejendom.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HenrikMN Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
VIDEBÆK HOLDING ApS
Via HenrikMN Holding ApS -
EDC MÆGLERNE VIDEBÆK EJENDOMSKONTOR A/S
Via VIDEBÆK HOLDING ApS -
VIDEBÆK INVEST A/S
Via VIDEBÆK HOLDING ApS -
Videbæk Ejendomme ApS
Via VIDEBÆK HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
HenrikMN Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Familieholding ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021 -
HenrikMN Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021 -
HenrikMN Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
02.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.06.2021 - 02.09.2021
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
09.10.2020 - 28.06.2021
Ejerandel: 15-19.99%
Henrik Mølgaard Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HenrikMN Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29' DKK. Igennem holdingselskabet HenrikMN Holding ApS har Henrik derfor også ejerandele i VIDEBÆK HOLDING ApS (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henrik Mølgaard Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor VIDEBÆK HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.844' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HenrikMN Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.058' DKK (VIDEBÆK HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (HenrikMN Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.446' DKK (VIDEBÆK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29' DKK (HenrikMN Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Poul Erik Nielsen.