Cecilie Hjermind Hjelmager
Erhvervsaktiv siden: | 16. okt. 2020 (3 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cecilie Hjelmager ApS (Ejer) |
Største overskud: | 58' DKK Cecilie Hjelmager ApS (2020-21) |
Største underskud: | -589' DKK sitre ApS (2022) |
Største egenkapital: | 554' DKK sitre ApS (2022) |
Største gæld: | 858' DKK sitre ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos sitre ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Cecilie Hjelmager ApS (3 år 11 måneder) |
Seed: 851008940
Det hele begyndte for alvor dengang i 2020 hos Cecilie Hjelmager ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Cecilie Hjermind Hjelmager og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Cecilie nu besiddet i 3 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cecilie Hjelmager ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
sitre ApS
Via Cecilie Hjelmager ApS
Direktørposter (2)
-
Cecilie Hjelmager ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2020 -
sitre ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
sitre ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.10.2020
Registreringsdato: 26.10.2020 -
Cecilie Hjelmager ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.10.2020
Registreringsdato: 16.10.2020 -
Cecilie Hjelmager ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.10.2020
Registreringsdato: 16.10.2020
Blå bog (fortsat)
Cecilie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.10.2020 - 15.12.2020
Direktør
26.10.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.12.2020 - 10.04.2022
Reel ejer
11.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,78%
Cecilie Hjermind Hjelmager er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Cecilie Hjelmager ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Igennem sit holdingselskab Cecilie Hjelmager ApS har Cecilie dermed også ejerandele i sitre ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Cecilie Hjermind Hjelmager, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Cecilie Hjelmager ApS fremviste et overskud på 58' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor sitre ApS fremviste et underskud på 589' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 77' DKK (sitre ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 493' DKK (sitre ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (Cecilie Hjelmager ApS).
En af de forbindelser som går igen i Cecilie' netværk er Julie Winther Herskin.