Mathias Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 14. okt. 2020 (3 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Schmidt Tec Holding Aps (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Schmidt Tec Holding Aps (3 år 11 måneder) |
Seed: 64498463
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2020 hos Schmidt Tec Holding Aps med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mathias Schmidt der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Mathias i 1 år 10 måneder, før stoppet d. 25. august 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. august 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Schmidt Tec Holding Aps UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (3)
-
Schmidt Tec Holding Aps
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
Schmidt Tec Holding Aps (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.10.2020
Registreringsdato: 14.10.2020 -
Schmidt Tec Holding Aps
Tilknyttet som direktørDato: 14.10.2020
Registreringsdato: 14.10.2020
Blå bog (fortsat)
Mathias Schmidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Schmidt Tec Holding Aps (ejer pt. 100%). Igennem holdingselskabet Schmidt Tec Holding Aps har Mathias derfor også ejerandele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Mathias Schmidt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Mathias' netværk er Finn Lynge Jepsen.