Marcus Duchatel Kauffmann
Erhvervsaktiv: | 22. okt. 2020 - 25. jul. 2024 |
Karrieren startede hos: | Sonch ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sonch ApS (3 år 9 måneder) |
Seed: 707235640
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Marcus Duchatel Kauffmann. Sidst Marcus var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2020 hos Sonch ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. For helt nøjagtig 2 år siden. Det var sammen med business-partneren Pinja Ida-Aliisa Ruusu Salmi at Marcus Duchatel Kauffmann stiftede Sonch ApS den dag i oktober 2020. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Marcus i 1 år 10 måneder, før stoppet d. 25. august 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen tøjforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. juli 2024.
Tidslinje (4)
-
Sonch ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.07.2024
Registreringsdato: 25.07.2024 -
Sonch ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
Sonch ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.10.2020
Registreringsdato: 22.10.2020
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Marcus' netværk er Gunvor Sundgaard Happe.