Helle Olund Villumsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2020 (3 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRODUKTIONEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.994' DKK KAPACITET A/S (2019) |
Største underskud: | -1.248' DKK PRODUKTIONEN ApS (2020) |
Største egenkapital: | 13.893' DKK KAPACITET A/S (2023) |
Største gæld: | 5.656' DKK KAPACITET A/S (2020) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos KAPACITET A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af KAPACITET A/S (3 år 10 måneder) |
Seed: 710504204
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2020 ved PRODUKTIONEN ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Helle Olund Villumsen i 8 måneder, før stoppet den 9. juli 2021.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af maskiner til metallurgi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 kunne vise et overskud på 544' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. juli 2021.
Direktørposter (1)
-
KAPACITET A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
PRODUKTIONEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.07.2021
Registreringsdato: 09.07.2021 -
PRODUKTIONEN ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020 -
KAPACITET A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020
Blå bog (fortsat)
Helle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.2020 - 09.07.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor KAPACITET A/S kunne offentliggøre et overskud på 2.576' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor PRODUKTIONEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.248' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Kim Aage Egegaard.