Thomas Forslund
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 2020 (3 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | CCCT ApS (Ejer) |
Største overskud: | 220.205' DKK BYTORV HORSENS ApS (2019) |
Største underskud: | -62.514' DKK BYTORV HORSENS ApS (2015) |
Største egenkapital: | 97.816' DKK BYTORV HORSENS ApS (2021) |
Største gæld: | 430.813' DKK BYTORV HORSENS ApS (2015) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Scandinavian Shopping Center Partners ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af CCCT ApS (3 år 10 måneder) |
Seed: 470375011
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2020 i CCCT ApS som Ejer. Thomas Forslund købte en andel af virksomheden den 12. november 2020 og fik en andel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Thomas af: MINDSOFT ApS, Norfico ApS, Ludvigsen Advisory ApS og Jacek Tadeusz Koperski. Hvervet som Ejer har Thomas nu besiddet i 3 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne fremvise et underskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CCCT ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
MATHBE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
Blockshipping A/S
Via CCCT ApS -
Scandinavian Shopping Center Partners ApS
Via MATHBE HOLDING ApS -
SSCP Projekt BH ApS
Via Scandinavian Shopping Center Partners ApS -
SSCP BH Holding ApS
Via SSCP Projekt BH ApS -
BYTORV HORSENS ApS
Via SSCP BH Holding ApS -
SSCP Komplementar ApS
Via Scandinavian Shopping Center Partners ApS -
SSCP Projekt ll T P/S
Via SSCP Komplementar ApS -
SSCP Projekt II ApS
Via Scandinavian Shopping Center Partners ApS -
SSCP Investors Komplementar ApS
Via MATHBE HOLDING ApS -
SSCP Investors P/S
Via SSCP Investors Komplementar ApS -
SSCP DK Management I/S
Via MATHBE HOLDING ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (9)
-
BYTORV HORSENS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2021 -
Scandinavian Shopping Center Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2021 -
MATHBE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2020 -
SSCP Investors P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.07.2021 -
SSCP Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2024 Ny -
SSCP Projekt ll T P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2021 -
SSCP Projekt II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2021 -
NS DK Investor Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2023 -
SSCP DK Management I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Scandinavian Shopping Center Partners ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.03.2021 -
SSCP Projekt ll T P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2021 -
NS DK Investor Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
SSCP Komplementar ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
SSCP Komplementar ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
TH advisory ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
22.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via SSCP Komplementar ApS -
Direktør og Ejer
22.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Scandinavian Shopping Center Partners ApS -
Direktør
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejer
15.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via SSCP BH Holding ApS
Thomas Forslund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MATHBE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.082' DKK. Igennem sit holdingselskab MATHBE HOLDING ApS har Thomas dermed også ejerandele i Scandinavian Shopping Center Partners ApS (10-14.99%), SSCP Investors Komplementar ApS (10-14.99%) & SSCP DK Management I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Forslund, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BYTORV HORSENS ApS fremviste et overskud på 44.103' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor BYTORV HORSENS ApS fremviste et underskud på 61.412' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.055' DKK (SSCP Investors P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 61.412' DKK (BYTORV HORSENS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 58.358' DKK (BYTORV HORSENS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.647' DKK (Scandinavian Shopping Center Partners ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Stig German Mathiasen.