Jannik Kristoffer Skovsgaard Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2020 (3 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (Ejer) |
Største overskud: | 310' DKK REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN ApS (Nu: KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab) (2021-22) |
Største underskud: | -238' DKK REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN ApS (Nu: KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab) (2014-15) |
Største egenkapital: | 497' DKK REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN ApS (Nu: KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab) (2013-14) |
Største gæld: | 1.713' DKK REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN ApS (Nu: KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab) (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN ApS (Nu: KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (2 år) |
Seed: 1008283978
Karrieren I Danmark startede i 2020 ved KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (tidligere REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN - Godkendt Revisionsanpartsselskab) i rollen som Ejer. Jannik Kristoffer Skovsgaard Kristensen købte en del af virksomheden d. 30. november 2020 og havde dermed en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Jannik af: Ricky Dræby Vett, Kurt Pedersen og Jan Andresen. Rollen som Ejer har Jannik nu bestreddet i 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KOA Administration ApS
Via KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Direktørposter (1)
-
KOA Administration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2022
Tidslinje (8)
-
Administration Danica ApS (Nu: KOA Administration ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022 -
Administration Danica ApS (Nu: KOA Administration ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022 -
Administration Danica ApS (Nu: KOA Administration ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022
Blå bog (fortsat)
Jannik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.12.2022 - 09.12.2022
Direktør
07.12.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Ejer
30.11.2020 - 25.08.2021
Ejer
26.08.2021 - 22.08.2022
Ejer
23.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor REVISIONSFIRMAET KURT PEDERSEN ApS (Nu: KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab) kunne fremvise et overskud på 310' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jannik' netværk er Ricky Dræby Vett.