Lucas Damgaard Jespersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2020 (3 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GREENBECH PARTNERS ApS (Ejer) |
Største overskud: | 295' DKK GREENBECH HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -226' DKK GREENBECH HOLDING ApS (2021) |
Største egenkapital: | 267' DKK GREENBECH HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 4.588' DKK GREENBECH INVEST ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos GREENBECH HOLDING ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af GREENBECH PARTNERS ApS (3 år 10 måneder) |
Seed: 1576270813
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2020 ved GREENBECH PARTNERS ApS (tidligere LD Holding ApS) med titlen som Ejer og Direktør. Lucas Damgaard Jespersen købte en part af virksomheden d. 1. december 2020 og havde dermed en andel på 100%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Lucas af: Kasper Grønbech Thorsted Sørensen. Rollen som Ejer og Direktør har Lucas nu bestreddet i 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GREENBECH HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GREENBECH PARTNERS ApS
Via GREENBECH HOLDING ApS -
GREENBECH INVEST ApS
Via GREENBECH HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
GREENBECH PARTNERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2020 -
GREENBECH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2023 -
GREENBECH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2023
Tidslinje (8)
-
GREENBECH INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.09.2023
Registreringsdato: 28.09.2023 -
GREENBECH PARTNERS ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
GREENBECH HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023
Blå bog (fortsat)
Lucas har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejer
13.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.12.2020 - 31.12.2020
Reel ejer
01.12.2020 - 31.12.2020
Direktør
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2021 - 13.09.2023
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
04.02.2022 - 17.03.2023
Ejerandel: 50%
Lucas Damgaard Jespersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GREENBECH HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 215' DKK. Igennem holdingselskabet GREENBECH HOLDING ApS har Lucas derfor også ejerandele i GREENBECH PARTNERS ApS (100%) og GREENBECH INVEST ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Lucas Damgaard Jespersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor LD Holding ApS (Nu: GREENBECH PARTNERS ApS) kunne offentliggøre et overskud på 204' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GREENBECH INVEST ApS kunne offentliggøre et underskud på 17' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 118' DKK (GREENBECH HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17' DKK (GREENBECH INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 216' DKK (LD Holding ApS (Nu: GREENBECH PARTNERS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 27' DKK (GREENBECH INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lucas' netværk er Kasper Grønbech Thorsted Sørensen.