Benedikte Rosling
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 2020 (3 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rosling ApS (Ejer) |
Største overskud: | 8.433' DKK VITA Ingeniører A/S (2021) |
Største underskud: | -50' DKK Vita Ingeniører Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 10.711' DKK VITA Ingeniører A/S (2022) |
Største gæld: | 21.717' DKK VITA Ingeniører A/S (2023) |
Flest årsværk: | 120 årsværk hos VITA Ingeniører A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rosling ApS (3 år 9 måneder) |
Seed: 1962581817
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2020 i Rosling ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Benedikte Rosling og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Benedikte nu bestreddet i 3 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rosling ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Vita Ingeniører Holding ApS
Via Rosling ApS -
VITA Ingeniører A/S
Via Vita Ingeniører Holding ApS -
Duedalen Holding ApS
Via Vita Ingeniører Holding ApS -
Duedalen ApS
Via Duedalen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Rosling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
VITA Ingeniører A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2023 -
Vita Ingeniører Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Vita Ingeniører Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
VITA Ingeniører A/S
Fratrådt som direktørDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
Vita Ingeniører Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024
Blå bog (fortsat)
Benedikte har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.03.2023 - 20.06.2024
Bestyrelsesmedlem
20.06.2024 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Rosling ApS -
Direktør
23.11.2022 - 20.06.2024
Bestyrelsesmedlem
22.03.2023 - Stadig aktiv
Ejer
24.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Vita Ingeniører Holding ApS
Benedikte Rosling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rosling ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 68' DKK. Gennem holdingselskabet Rosling ApS har Benedikte derfor også andele i Vita Ingeniører Holding ApS (5-9.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Benedikte Rosling, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor VITA Ingeniører A/S kunne fremvise et overskud på 5.583' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Vita Ingeniører Holding ApS kunne fremvise et underskud på 50' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 757' DKK (VITA Ingeniører A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 50' DKK (Vita Ingeniører Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.283' DKK (VITA Ingeniører A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 68' DKK (Rosling ApS).
En af de forbindelser som går igen i Benedikte' netværk er Jesper Lund Nielsen.