Michael Bürge
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 2020 (3 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LGT HOLDING DENMARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -40' DKK LGT HOLDING DENMARK ApS (2015) |
Største egenkapital: | 114' DKK LGT HOLDING DENMARK ApS (2015) |
Største gæld: | 18' DKK LGT HOLDING DENMARK ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LGT HOLDING DENMARK ApS (3 år 9 måneder) |
Seed: 1907513042
Det hele startede i 2020 ved LGT HOLDING DENMARK ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Michael Bürge nu bestreddet i 3 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2015 som viste et underskud på 40' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
LGT HOLDING DENMARK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2020
Tidslinje (3)
-
LGT Capital Partners Denmark Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024 -
LGT Capital Partners Denmark Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
LGT HOLDING DENMARK ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - 13.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 9 måneder fra 2020 til i dag hos LGT HOLDING DENMARK ApS.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Kimmie Kubis Tronborg.