Frederik Elneff Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 2020 (3 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | The Elneff's Brothers Holding ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 115' DKK The Elneff's Brothers Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -164' DKK JNF Solutions ApS (Nu: Pizza & Dreams ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 240' DKK The Elneff's Brothers Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 262' DKK JNF Solutions ApS (Nu: Pizza & Dreams ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos JNF Solutions ApS (Nu: Pizza & Dreams ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af The Elneff's Brothers Holding ApS (3 år 9 måneder) |
Seed: 1101467243
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2020 ved The Elneff's Brothers Holding ApS som Ejer. Frederik Elneff Larsen købte en andel af virksomheden den 30. december 2020 og havde en andel på 50%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Frederik af: Benny Elneff og Alexander Elneff Larsen. Rollen som Ejer har Frederik nu besiddet i 3 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 3 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 115' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
The Elneff's Brothers Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Pizza & Dreams ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Heat ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
The Elneff's Holding ApS
Via The Elneff's Brothers Holding ApS -
BSB Group A/S
Via The Elneff's Holding ApS -
BSB Industry A/S
Via BSB Group A/S -
BSB EJENDOMME ApS
Via BSB Group A/S
Direktørposter (2)
-
Heat ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2023 -
Pizza & Dreams ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2021
Tidslinje (9)
-
Heat ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
Heat ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
JNF Solutions ApS (Nu: Pizza & Dreams ApS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023
Blå bog (fortsat)
Frederik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
18.11.2021 - 31.07.2023
Direktør
18.11.2021 - Stadig aktiv
Ejer
22.02.2022 - 31.07.2023
Ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45%
Frederik Elneff Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn The Elneff's Brothers Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 237' DKK. Igennem sit holdingselskab The Elneff's Brothers Holding ApS har Frederik dermed også ejerandele i The Elneff's Holding ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Frederik Elneff Larsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor The Elneff's Brothers Holding ApS fremviste et overskud på 115' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor JNF Solutions ApS (Nu: Pizza & Dreams ApS) fremviste et underskud på 164' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 115' DKK (The Elneff's Brothers Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 133' DKK (JNF Solutions ApS (Nu: Pizza & Dreams ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 237' DKK (The Elneff's Brothers Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 63' DKK (JNF Solutions ApS (Nu: Pizza & Dreams ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Benny Elneff.