Céline Anne Mora
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 2020 (3 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Devoteam Data Driven ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 32.606' DKK DEVOTEAM TECHNOLOGY CONSULTING A/S (2021) |
Største underskud: | -33.360' DKK Cloudeon A/S (2022) |
Største egenkapital: | 38.454' DKK Cloudeon A/S (2018) |
Største gæld: | 206.979' DKK DEVOTEAM TECHNOLOGY CONSULTING A/S (2023) |
Flest årsværk: | 169 årsværk hos Devoteam A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Devoteam Data Driven ApS (3 år 10 måneder) |
Seed: 2040022313
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2020 ved Devoteam Data Driven ApS (tidligere Inviso by Devoteam ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Céline Anne Mora nu bestreddet i 3 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 6.082' DKK.
Bestyrelsesposter (5)
-
Devoteam Data Driven ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2020 -
Devoteam Cloud Services A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2022 -
Devoteam A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2022 -
DEVOTEAM TECHNOLOGY CONSULTING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2022 -
Cloudeon A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.09.2024 Ny
Tidslinje (7)
-
Cloudeon A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
Devoteam Creative ApS (Nu: Devoteam Creative Tech ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
DEVOTEAM TECHNOLOGY CONSULTING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022
Blå bog (fortsat)
Céline har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Céline Anne Mora har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved DEVOTEAM TECHNOLOGY CONSULTING A/S der præsenterede et overskud på 29.724' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Devoteam Creative ApS (Nu: Devoteam Creative Tech ApS) der præsenterede et underskud på 14.480' DKK.
Céline har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 10 måneder fra 2020 til i dag hos Devoteam Data Driven ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 27.362' DKK (DEVOTEAM TECHNOLOGY CONSULTING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.937' DKK (Cloudeon A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.254' DKK (DEVOTEAM TECHNOLOGY CONSULTING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -24.789' DKK (Cloudeon A/S).
En af de forbindelser som går igen i Céline' netværk er Sébastien Raymond Jean Chevrel.