Felix Boon Lee Svanberg
Erhvervsaktiv siden: | 20. jan. 2021 (3 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Felix Svanberg Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 764' DKK LEJDJ.DK ApS (2022) |
Største underskud: | -104' DKK LEJDJ.DK ApS (2017) |
Største egenkapital: | 285' DKK LEJDJ.DK ApS (2014) |
Største gæld: | 680' DKK LEJDJ.DK ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos LEJDJ.DK ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Felix Svanberg Holding ApS (3 år 8 måneder) |
Seed: 192370489
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2021 i Felix Svanberg Holding ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Felix Boon Lee Svanberg der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter havde Felix i 3 år 6 måneder, inden stoppet d. 19. august 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2021 viste et overskud på 47' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Felix Svanberg Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
Felix Svanberg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LEJDJ.DK ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Felix Svanberg Holding ApS
Repræsentant (1)
-
DJ for alle
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.09.2023
Tidslinje (11)
-
Felix Svanberg Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
LEJDJ.DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
Two Night DJ's ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024
Blå bog (fortsat)
Felix har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
11.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
02.01.2023 - 19.08.2024
Reel ejer
02.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
20.01.2021 - 19.08.2024
Ejer
20.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.01.2021 - 05.07.2024
Direktør
26.04.2021 - 05.07.2024
Ejerandel: 40%
Felix Boon Lee Svanberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Felix Svanberg Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på 66' DKK. Gennem sit holdingselskab Felix Svanberg Holding ApS har Felix dermed også andele i LEJDJ.DK ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Felix Boon Lee Svanberg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Felix Svanberg Holding ApS landede et overskud på 47' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Parcium Event Group ApS (Nu: Play & Win ApS) landede et underskud på 22' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 37' DKK (Parcium Event Group ApS (Nu: Play & Win ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27' DKK (Two Night DJ's ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Parcium Event Group ApS (Nu: Play & Win ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Felix' netværk er Christian Daniel Børresen Dexters.