Jesper Zanchetta Kock
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2020 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetencefond (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetencefond (4 år 9 måneder) |
Seed: 1891819637
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2020 ved Slagteri- og Fødevareindustriens Kompetencefond med titlen som Reel ejer. Denne rolle har Jesper Zanchetta Kock nu bestreddet i 4 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen NØRRELED
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Fødevareindustriens Arbejdsgiverforening
Fratrådt som repræsentantDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
Fødevareindustriens Arbejdsgiverforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 27.10.2023
Registreringsdato: 27.10.2023 -
Grundejerforeningen NØRRELED
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
27.10.2023 - 31.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Jim Jensen.