Liv Malvik
Erhvervsaktiv siden: | 20. jan. 2021 (3 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KMC Industrial Properties Denmark ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.913' DKK KMC Nykøbing Mors A/S (2022) |
Største underskud: | -14.962' DKK Pesca Property Danmark A/S (Nu: KMC Properties Denmark A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 86.007' DKK KMC Properties IV Denmark ApS (Nu: KMC Properties V Denmark ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 143.336' DKK KMC Industrial Properties Denmark ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Pesca Property Danmark A/S (Nu: KMC Properties Denmark A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af KMC Industrial Properties Denmark ApS (3 år 8 måneder) |
Seed: 2051537577
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2021 hos KMC Industrial Properties Denmark ApS som Direktør. Titlen som Direktør har Liv Malvik nu besiddet i 3 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 4.726' DKK.
Direktørposter (3)
-
KMC Industrial Properties Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2021 -
KMC Properties V Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2022 -
KMC Hedensted ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2023
Bestyrelsesposter (7)
-
KMC Nykøbing Mors A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.08.2022 -
KMC Farsø A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.08.2022 -
KMC Properties Denmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.12.2021 -
KMC Hvide Sande A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.12.2021 -
KMC Frederikshavn A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.12.2021 -
KMC Skelvej ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.08.2022 -
KMC Properties V Denmark ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.05.2023
Tidslinje (12)
-
KMC Properties IV Denmark ApS (Nu: KMC Properties V Denmark ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2023
Registreringsdato: 11.05.2023 -
KMC Hedensted ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
KMC Skjelvej ApS (Nu: KMC Skelvej ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022
Blå bog (fortsat)
Liv har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Liv Malvik har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos KMC Nykøbing Mors A/S der præsenterede et overskud på 9.913' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Pesca Property Danmark A/S (Nu: KMC Properties Denmark A/S) der præsenterede et underskud på 14.962' DKK.
Liv har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 9 måneder fra 2021 til i dag hos KMC Properties Denmark A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.726' DKK (KMC Industrial Properties Denmark ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.962' DKK (Pesca Property Danmark A/S (Nu: KMC Properties Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 86.007' DKK (KMC Properties IV Denmark ApS (Nu: KMC Properties V Denmark ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -432' DKK (KMC Skjelvej ApS (Nu: KMC Skelvej ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Liv' netværk er Svenn Bekken.