Per-Olof Bergqvist
Erhvervsaktiv siden: | 21. jan. 2021 (3 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CRYSBERG HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.289' DKK CRYSBERG HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 46.188' DKK CRYSBERG HOLDING ApS (2018) |
Største gæld: | 15.690' DKK CRYSBERG HOLDING ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CRYSBERG HOLDING ApS (2 år 6 måneder) |
Seed: 957040376
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2021 hos CRYSBERG HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Per-Olof Bergqvist i 1 år 2 måneder, før stoppet d. 30. marts 2022.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 3.159' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
CRYSBERG HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.03.2022
Tidslinje (3)
-
CRYSBERG HOLDING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
CRYSBERG HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2022
Registreringsdato: 30.03.2022 -
CRYSBERG HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2021
Registreringsdato: 21.01.2021
Blå bog (fortsat)
Per-Olof Bergqvist har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos CRYSBERG HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 14.899' DKK.
Per-Olof har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 6 måneder fra 2022 til i dag hos CRYSBERG HOLDING ApS.
En af de forbindelser som går igen i Per-Olof' netværk er Carsten Saugmann Sønder.