Bjørn Ludvig Hjort Hay
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 2021 (3 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 121.330' DKK HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS (2017-18) |
Største underskud: | -4' DKK BH Holding 2022 ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 211.392' DKK HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 37.071' DKK HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BH Holding 2022 ApS (2 år 6 måneder) |
Seed: 198880020
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2021 i HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS i hvervet som Ejer. Bjørn Ludvig Hjort Hay købte sig ind i virksomheden den 25. februar 2021 og fik en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Bjørn af: Rolf Foged Hvidegaard Hay, Mette Hjort Hay og Margrethe Hjort Hay. Hvervet som Ejer har Bjørn nu besiddet i 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BH Holding 2022 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS
Via BH Holding 2022 ApS -
HAY ApS
Via HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS -
Anpartsselskabet af 5.12 2018
Via HAY ApS -
Anpartsselskabet af 6.9 2019
Via HAY ApS
Tidslinje (5)
-
Holdingselskabet af 15/2 2022 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.02.2022
Registreringsdato: 24.02.2022 -
BH Holding 2022 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.02.2022
Registreringsdato: 24.02.2022 -
HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.02.2022
Registreringsdato: 21.02.2022
Blå bog (fortsat)
Bjørn har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
21.02.2022 - 24.02.2022
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
25.02.2021 - 21.02.2022
Ejerandel: 10-14.99%
Bjørn Ludvig Hjort Hay er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BH Holding 2022 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.247' DKK. Gennem sit holdingselskab BH Holding 2022 ApS har Bjørn dermed også andele i HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bjørn Ludvig Hjort Hay, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS landede et overskud på 57.426' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor BH Holding 2022 ApS landede et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 39.528' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 187.910' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 5.247' DKK (BH Holding 2022 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Rolf Foged Hvidegaard Hay.