Morten Landgreen Svendsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2021 (3 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | MH ELEKTRIC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.116' DKK MH Elektric Group ApS (2023) |
Største underskud: | -809' DKK MH Elektric Group ApS (2021) |
Største egenkapital: | 19.675' DKK MH Elektric Group ApS (2023) |
Største gæld: | 17.498' DKK MH ELEKTRIC A/S (2019) |
Flest årsværk: | 88 årsværk hos MH ELEKTRIC A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MH ELEKTRIC A/S (3 år 7 måneder) |
Seed: 1168227316
Det begyndte den dag i 2021 ved MH ELEKTRIC A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Morten Landgreen Svendsen nu besiddet i 3 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor el-installation. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 10.618' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Landgreen Svendsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MH Elektric Group ApS
Via Landgreen Svendsen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Landgreen Svendsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
MH Elektric Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
MH Ventilation ApS (Nu: JV Ventilation ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2023
Registreringsdato: 20.03.2023 -
MH Elektric Group ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2021
Registreringsdato: 22.12.2021 -
MH Ventilation ApS (Nu: JV Ventilation ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2021
Registreringsdato: 09.06.2021
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.12.2021 - Stadig aktiv
Ejer
12.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Landgreen Svendsen Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
30.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.06.2021 - 20.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer
03.05.2021 - 03.05.2021
Ejerandel: 15-19.99%
Morten Landgreen Svendsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Landgreen Svendsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.673' DKK. Gennem sit holdingselskab Landgreen Svendsen Holding ApS har Morten dermed også andele i MH Elektric Group ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Morten Landgreen Svendsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor MH ELEKTRIC A/S landede et overskud på 6.413' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 27.116' DKK (MH Elektric Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.675' DKK (MH Elektric Group ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.136' DKK (MH Ventilation ApS (Nu: JV Ventilation ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Mark Nylander Hansen.