Ignasi Salvador
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2021 (3 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Avantea Steel Solutions A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.410' DKK Avantea Steel Solutions A/S (2023) |
Største underskud: | -252' DKK Avantea Steel Solutions A/S (2021) |
Største egenkapital: | 14.215' DKK Avantea Steel Solutions A/S (2023) |
Største gæld: | 37.307' DKK Avantea Steel Solutions A/S (2023) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos Avantea Steel Solutions A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Avantea Steel Solutions A/S (2 år 4 måneder) |
Seed: 462281999
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2021 i Avantea Steel Solutions A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ignasi Salvador i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 3. juli 2023.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 14.410' DKK.
Direktørposter (1)
-
Avantea Steel Solutions A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2023
Tidslinje (3)
-
Avantea Steel Solutions A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
Avantea Steel Solutions A/S
Tilknyttet som direktørDato: 25.01.2023
Registreringsdato: 25.01.2023 -
Avantea Steel Solutions A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2021
Registreringsdato: 01.03.2021
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Ignasi' netværk er Peder Møller Andersen.