Enis Moran
Erhvervsaktiv siden: | 2. mar. 2021 (3 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nord Renewables ApS (Direktør) |
Største overskud: | 131.294' DKK WIND ESTATE A/S (2017) |
Største underskud: | -59.470' DKK Nord Renewables ApS (2023) |
Største egenkapital: | 487.718' DKK Nord Renewables ApS (2023) |
Største gæld: | 1.122.501' DKK WIND ESTATE A/S (2022) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos WIND ESTATE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Nord Renewables ApS (3 år 7 måneder) |
Seed: 1252250882
Erhvervskarrieren startede i 2021 hos Nord Renewables ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør har Enis Moran nu bestreddet i 3 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 59.470' DKK.
Direktørposter (1)
-
Nord Renewables ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
WIND ESTATE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2021
Tidslinje (4)
-
WIND ESTATE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
WIND ESTATE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2021
Registreringsdato: 31.08.2021 -
WIND ESTATE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.04.2021
Registreringsdato: 09.04.2021
Blå bog (fortsat)
Enis har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
02.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2021 - 31.08.2021
Bestyrelsesmedlem
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Enis Moran har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos WIND ESTATE A/S der præsenterede et overskud på 38.762' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos WIND ESTATE A/S der præsenterede et underskud på 36.793' DKK.
Enis har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 1 måned fra 2021 til i dag hos WIND ESTATE A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 59.470' DKK (Nord Renewables ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 487.718' DKK (Nord Renewables ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 93.356' DKK (WIND ESTATE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Enis' netværk er Erik Abraham.