Arvids Lapsa
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 2021 (3 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | APAL Byg ApS (Stifter) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -21' DKK APAL Byg ApS (2021) |
Største egenkapital: | 22' DKK APAL Byg ApS (2021) |
Største gæld: | 316' DKK APAL Byg ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af APAL Byg ApS (3 år 6 måneder) |
Seed: 915193895
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2021 hos APAL Byg ApS i hvervet som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle havde Arvids Lapsa i 2 år 4 måneder, inden stoppet den 15. august 2023.
Virksomhedens branche var dengang indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 viste et underskud på 21' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 19. januar 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
APAL Byg ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (3)
-
APAL Byg ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
APAL Byg ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.03.2021
Registreringsdato: 20.03.2021 -
APAL Byg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.03.2021
Registreringsdato: 20.03.2021
Blå bog (fortsat)
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor APAL Byg ApS landede et underskud på 21' DKK.