Jane Svendsen
Erhvervsaktiv: | 25. mar. 2021 - 6. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | Semler Mobility Retail A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 331.806' DKK SEMLER RETAIL A/S (Nu: Semler Mobility Retail A/S) (2021) |
Største underskud: | -49.719' DKK SEMLER RETAIL A/S (Nu: Semler Mobility Retail A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 452.142' DKK SEMLER RETAIL A/S (Nu: Semler Mobility Retail A/S) (2021) |
Største gæld: | 2.698.268' DKK SEMLER RETAIL A/S (Nu: Semler Mobility Retail A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1.294 årsværk hos SEMLER RETAIL A/S (Nu: Semler Mobility Retail A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Semler Mobility Retail A/S (2 år 5 måneder) |
Seed: 1440188312
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Jane Svendsen. Sidste gang Jane var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2021 i Semler Mobility Retail A/S (tidligere SEMLER RETAIL A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. For helt nøjagtig 2 år 6 måneder siden. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jane Svendsen i 11 måneder, inden stoppet d. 10. marts 2022.
Nu opererer virksomheden indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 49.719' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Semler Mobility Retail A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
Semler Mobility Retail A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2022
Registreringsdato: 11.03.2022 -
SEMLER RETAIL A/S (Nu: Semler Mobility Retail A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.03.2022
Registreringsdato: 10.03.2022
Blå bog (fortsat)
Jane Svendsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i SEMLER RETAIL A/S (Nu: Semler Mobility Retail A/S) der præsenterede et overskud på 331.806' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i SEMLER RETAIL A/S (Nu: Semler Mobility Retail A/S) der præsenterede et underskud på 49.719' DKK.
Jane har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 5 måneder fra 2022 til 2024 hos Semler Mobility Retail A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jane' netværk er Claus Bjerring Christiansen.