Victor Baltus
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 2021 (3 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Altano Denmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.076' DKK Altano Denmark A/S (2021) |
Største underskud: | -10.841' DKK Altano Denmark A/S (2023) |
Største egenkapital: | 192.791' DKK Altano Denmark A/S (2022) |
Største gæld: | 32.074' DKK Altano Denmark A/S (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Altano Denmark A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Altano Denmark A/S (3 år 4 måneder) |
Seed: 1480023184
Det hele begyndte for alvor dengang i 2021 ved Altano Denmark A/S som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Victor Baltus i 1 måned, før fratrædelsen den 24. maj 2021.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 10.841' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Altano Denmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2021
Tidslinje (5)
-
Altano Denmark A/S
Fratrådt som direktørDato: 25.05.2021
Registreringsdato: 25.05.2021 -
Altano Denmark A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2021
Registreringsdato: 25.05.2021 -
Altano Denmark A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2021
Registreringsdato: 24.05.2021
Blå bog (fortsat)
Victor Baltus har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Altano Denmark A/S der præsenterede et overskud på 16.076' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Altano Denmark A/S der præsenterede et underskud på 10.841' DKK.
Victor har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 4 måneder fra 2021 til i dag hos Altano Denmark A/S.
En af de forbindelser som går igen i Victor' netværk er Jørgen Michael Hansen.