Magnus Malmström
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 2021 (3 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | PolyTech Test & Validation A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 47.286' DKK VC VIII Polytech Holding ApS (Nu: Polytech Group ApS) (2018) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 237.228' DKK VC VIII Polytech Holding ApS (Nu: Polytech Group ApS) (2018) |
Største gæld: | 230.467' DKK VC VIII Polytech Holding ApS (Nu: Polytech Group ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 146 årsværk hos PolyTech Manufacturing A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Polytech Group ApS (3 år 6 måneder) |
Seed: 663495600
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2021 hos PolyTech Test & Validation A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Magnus Malmström i 1 år 7 måneder, inden stoppet den 2. november 2022.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor fremstilling af vindmøller og dele hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 viste et overskud på 677' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 2. november 2022.
Bestyrelsesposter (1)
-
Polytech Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2021
Tidslinje (5)
-
PolyTech Test & Validation A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022 -
PolyTech Manufacturing A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022 -
PolyTech Test & Validation A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021
Blå bog (fortsat)
Magnus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2021 - 02.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2021 - 02.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Magnus har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 6 måneder fra 2021 til i dag hos Polytech Group ApS.
En af de forbindelser som går igen i Magnus' netværk er Mads Kirkegaard.