Mia Birch Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 14. apr. 2021 (3 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vintagemarked.dk I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.827' DKK Globe Studios ApS (2022-23) |
Største underskud: | -65' DKK Birch Atelier ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.463' DKK Globe Studios ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.465' DKK Globe Studios ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Birch Atelier ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Globe Studios ApS (1 år 10 måneder) |
Seed: 503394527
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2021 i Vintagemarked.dk I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Yazn Razik at Mia Birch Pedersen stiftede Vintagemarked.dk I/S den dag i april 2021. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mia i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Mia Birch Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Birch Atelier ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Globe Studios ApS
Via Mia Birch Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Mia Birch Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2023
Tidslinje (7)
-
Globe Studios ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
Birch Atelier ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
Mia Birch Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023
Blå bog (fortsat)
Mia har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.11.2022 - 19.09.2023
Reel ejer
11.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
14.04.2021 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mia Birch Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mia Birch Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 396' DKK. Igennem sit holdingselskab Mia Birch Holding ApS har Mia dermed også ejerandele i Globe Studios ApS (25-33.33%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mia Birch Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Globe Studios ApS fremviste et overskud på 1.827' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Birch Atelier ApS fremviste et underskud på 65' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.827' DKK (Globe Studios ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 65' DKK (Birch Atelier ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.463' DKK (Globe Studios ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Birch Atelier ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mia' netværk er Yazn Razik.