Morten Bilgrav Mathiasen
Erhvervsaktiv: | 15. apr. 2021 - 17. jan. 2024 |
Karrieren startede hos: | Bilgrav House (Ejer) |
Største overskud: | 49.504' DKK MJØLNER HOLDING I A/S (2018) |
Største underskud: | -4.781' DKK Automize A/S (2023) |
Største egenkapital: | 112.398' DKK MJØLNER INFORMATICS A/S (2023) |
Største gæld: | 54.629' DKK MJØLNER INFORMATICS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bilgrav House (2 år 9 måneder) |
Seed: 12877590
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Morten Bilgrav Mathiasen. Den første gang Morten var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2021 hos Bilgrav House i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Morten Bilgrav Mathiasen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Morten i 2 år 9 måneder, før stoppet d. 17. januar 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. januar 2024.
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Automize A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
MJØLNER INFORMATICS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
Bilgrav House (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.01.2024
Registreringsdato: 17.01.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 3 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.10.2022 - 01.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2022 - 01.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.04.2021 - 17.01.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2022 - 31.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Bilgrav Mathiasen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos MJØLNER INFORMATICS A/S der præsenterede et overskud på 31.985' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Automize A/S der præsenterede et underskud på 4.781' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 2 måneder fra 2022 til 2024 hos MJØLNER INFORMATICS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 28.028' DKK (MJØLNER INFORMATICS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.781' DKK (Automize A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 112.398' DKK (MJØLNER INFORMATICS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13.714' DKK (Automize A/S).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Brian Gottorp Jeppesen.