Espen Skogen Lien
Erhvervsaktiv siden: | 17. apr. 2021 (3 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Winefix I/S (Ejer) |
Største overskud: | 17' DKK Winefix ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 61' DKK Winefix ApS (2022-23) |
Største gæld: | 147' DKK Winefix ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Winefix ApS (2 år) |
Seed: 1113559192
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2021 ved Winefix I/S (tidligere B&L Vin I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Kasper Buus at Espen Skogen Lien stiftede Winefix I/S den dag i april 2021. Rollen som Ejer og Stifter bestred Espen i 1 år 11 måneder, før stoppet den 19. marts 2023.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Winefix ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (1)
-
Winefix ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2022
Tidslinje (6)
-
B&L Vin I/S (Nu: Winefix I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.03.2023
Registreringsdato: 19.03.2023 -
Winefix ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Winefix ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023
Blå bog (fortsat)
Espen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.04.2021 - 19.03.2023
Ejerandel: 33,3% -
Stifter og Ejer
09.09.2022 - 28.02.2023
Reel ejer og Direktør
09.09.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Winefix ApS kunne offentliggøre et overskud på 17' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Espen' netværk er Anders Hoffgaard.