Henrik Linde Thøgersen
Erhvervsaktiv siden: | 9. apr. 2021 (3 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | UpFarm ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 158.380' DKK TITAN CONTAINERS A/S (2022) |
Største underskud: | -7.573' DKK SCANMETALS A/S (2023) |
Største egenkapital: | 707.129' DKK Titan Storage Solutions A/S (2023) |
Største gæld: | 2.787.571' DKK TITAN CONTAINERS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af UpFarm ApS (2 år 7 måneder) |
Seed: 872086031
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2021 ved UpFarm ApS (tidligere Emilie J. Linde ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Linde Thøgersen i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen den 20. november 2023.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021-22 viste et underskud på 21' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 20. november 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HLT Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HLT Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
TITAN CONTAINERS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2024 -
SCANMETALS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2023 -
Titan Storage Solutions A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Titan Storage Solutions A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
TITAN CONTAINERS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
Emilie J. Linde ApS (Nu: UpFarm ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
16.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2021 - 20.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Linde Thøgersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HLT Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16' DKK. Gennem sit holdingselskab HLT Holding ApS har Henrik dermed også andele i og .
Du kan se koncerndiagram for Henrik Linde Thøgersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Henrik Linde Thøgersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved SCANMETALS A/S der præsenterede et underskud på 7.573' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 7 måneder fra 2021 til 2023 hos UpFarm ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 77.614' DKK (TITAN CONTAINERS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.573' DKK (SCANMETALS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 707.129' DKK (Titan Storage Solutions A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 16' DKK (HLT Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Emilie Nicoline Linde Thøgersen.