Rabab Karbon
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 2021 (3 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | O'snacks 3 (Ejer) |
Største overskud: | 93' DKK O'SNACKS A/S (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 472' DKK O'SNACKS A/S (2023) |
Største gæld: | 161' DKK O'SNACKS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af O'snacks 3 (3 år 4 måneder) |
Seed: 504075416
Det hele begyndte for alvor dengang i 2021 hos O'snacks 3 som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Rabab Karbon og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Rabab nu besiddet i 3 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen restauranter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
O'snacks 3
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
O'SNACKS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.01.2024
Tidslinje (6)
-
R Karbon Holding ApS (Nu: VKA2024 ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
R Karbon Holding ApS (Nu: VKA2024 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
O'SNACKS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2024
Registreringsdato: 20.01.2024
Blå bog (fortsat)
Rabab har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
10.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
21.02.2023 - 19.04.2024
Ejerandel: 100%
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 93' DKK (O'SNACKS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 472' DKK (O'SNACKS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (R Karbon Holding ApS (Nu: VKA2024 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Rabab' netværk er Sarah Karbon.