Ive Duestad Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. maj 2021 (3 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vikingtelt Danmark ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -26' DKK Vikingtelt Danmark ApS (2021) |
Største egenkapital: | 14' DKK Vikingtelt Danmark ApS (2021) |
Største gæld: | 10' DKK Vikingtelt Danmark ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Vikingtelt Danmark ApS (3 år 4 måneder) |
Seed: 1262824682
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2021 hos Vikingtelt Danmark ApS med titlen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Ive Duestad Mikkelsen i 1 år 3 måneder, før stoppet d. 26. august 2022.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 kunne vise et underskud på 26' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. august 2023.
Tidslinje (4)
-
Vikingtelt Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023 -
Vikingtelt Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
Vikingtelt Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.08.2022
Registreringsdato: 26.08.2022
Blå bog (fortsat)
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Vikingtelt Danmark ApS kunne offentliggøre et underskud på 26' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ive' netværk er Icelma AS.