Michelle Rosendal
Erhvervsaktiv siden: | 25. maj 2021 (3 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Den Sociale Kapitalfond Effekt Komplementar ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.152' DKK Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS (2018) |
Største underskud: | -1.561' DKK Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.324' DKK Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS (2021) |
Største gæld: | 2.598' DKK Den Sociale Kapitalfond Effekt Management ApS (2021) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Den Sociale Kapitalfond Effekt Komplementar ApS (2 år 8 måneder) |
Seed: 394255114
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2021 hos Den Sociale Kapitalfond Effekt Komplementar ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Michelle Rosendal i 2 år 8 måneder, inden stoppet den 1. februar 2024.
I dag opererer virksomheden indenfor ventureselskaber og kapitalfonde. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 4' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2023 -
Den Sociale Kapitalfond Effekt Management ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2024 Ny
Tidslinje (4)
-
Den Sociale Kapitalfond Effekt Management ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2024
Registreringsdato: 19.09.2024 -
Den Sociale Kapitalfond Effekt Komplementar ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023
Blå bog (fortsat)
Michelle har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2021 - 01.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Michelle Rosendal har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Den Sociale Kapitalfond Effekt Komplementar ApS der præsenterede et overskud på 4' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS der præsenterede et underskud på 1.561' DKK.
Michelle har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2021 til 2024 hos Den Sociale Kapitalfond Effekt Komplementar ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 287' DKK (Den Sociale Kapitalfond Effekt Management ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.561' DKK (Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.522' DKK (Den Sociale Kapitalfond Invest Management ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (Den Sociale Kapitalfond Effekt Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michelle' netværk er Thomas Bagge Olesen.