Thomas Burlin Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. maj 2021 (3 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | H/M Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -627' DKK H/M Byg-Service ApS (Nu: H/M Totalservice ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 22' DKK H/M Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 1.219' DKK H/M Byg-Service ApS (Nu: H/M Totalservice ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos H/M Byg-Service ApS (Nu: H/M Totalservice ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af H/M Holding ApS (3 år 4 måneder) |
Seed: 1617317385
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2021 ved H/M Holding ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Thomas Burlin Sørensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Thomas nu besiddet i 3 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 3 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 42' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H/M Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
H/M Totalservice ApS UNDER KONKURS
Via H/M Holding ApS -
Renservice Danmark ApS
Via H/M Holding ApS -
VVS Sjælland ApS
Via H/M Holding ApS
Direktørposter (3)
-
VVS Sjælland ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.03.2024 -
H/M Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2021 -
Renservice Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2023
Tidslinje (10)
-
VVS Sjælland ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024 -
Venture Byg ApS (Nu: VVS Sjælland ApS)
Fratrådt som direktørDato: 17.01.2024
Registreringsdato: 17.01.2024 -
H/M Byg-Service ApS (Nu: H/M Totalservice ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.11.2023 - 17.01.2024
Reel ejer
08.11.2023 - Stadig aktiv
Direktør
11.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.05.2021 - 10.01.2024
Reel ejer
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
10.05.2023 - 11.05.2023
Direktør og Reel ejer
10.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Burlin Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H/M Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -19' DKK. Igennem sit holdingselskab H/M Holding ApS har Thomas dermed også ejerandele i H/M Totalservice ApS (100%), Renservice Danmark ApS (100%) og VVS Sjælland ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Burlin Sørensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor H/M Byg-Service ApS (Nu: H/M Totalservice ApS) fremviste et underskud på 627' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 42' DKK (H/M Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4' DKK (Renservice Danmark ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -19' DKK (H/M Holding ApS).